侯守渠
信息来源:土家网友
侯守渠, 男,土家族,1950年1月生,重庆酉阳人,现任重庆市人大〗农业与农村委员会主任委员。
重庆ω 市委党校研究生,1971年9月参加工作,1971年7月加入中国︻共产党。
1971.09-1972.05四川省酉『阳县清溪公社水利员、文书;
1972.05-1975.05四川省酉阳县人民银行信贷↘员、会计、县¤财贸部干事;
1975.05-1981.04四川省涪陵地委财贸部业务科、干部科干事;
1981.04-1985.11四川省涪陵地委组织部干部◎科干事、副科长;
1985.11-1988.08四川省涪陵地委组织部干部科、党政干部√科科长◤(1985.09-1988.08四川省干部函授学院党政干部专业学习);
1988.08-1992.12四川■省黔江地委组织部副部长,地区人★事局局长(其间:1991.10-1992.05四川省委第一党校县处级班学习);
1992.12-1994.08四川省◢黔江地委委员、组织部部♂长、地区人事局︾局长,地委党校ω校长,地直机关党工委书记,地区编委♂主任;
1994.08-1997.06四川省黔江々地委副书记、组织ξ部部长、政法№委书记、地委党→校校长ζ ,地区编委主任△(其间:1994.09-1995.07中央党校中█青年干部培训班学习);
1997.06-1997.11重庆市黔江地委副书记、组织部◥部长、政法委∮书记、地委党校ω校长、地区编委主任,市一届】人大常委1997.11- 1998.03重庆市沙坪坝区委副Ψ书记,市ㄨ一届人大常委;
1998.03-2002.12重庆市沙坪坝区委副书记、区委党校校长↑↑,区人大常委会主任,市一届人大常委(1997.09-2000.06重庆市委党校区域经济学专业研究生班学习);
2002.12-2003.03重庆市沙坪坝区↘人大常委会主任;
2003.03-2008.01重庆市沙坪坝区人大常委会』主任、党组书记;
2008.01-重庆市人大农业与农村委员会主任委员。